SEIS PUBLIC RELATIONS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luchana, 23
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SEIS PUBLIC RELATIONS SA
CIF A83500868
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 10/12/2002
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SEIS PUBLIC RELATIONS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEIS PUBLIC RELATIONS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Cisneros Teresa | Administrador Solidario | 01/07/2014 | 02/02/2018 |
Martinez Gracia Higinio | Liquidador | 02/02/2018 | 02/02/2018 |
Noel Tony | Administrador Solidario | 01/07/2014 | 02/02/2018 |
Nieto Mayo Begoña | Apoderado | 28/07/2014 | |
Gonzalez Rivera Jose Nicolas | Apoderado | 15/07/2014 |
ACTOS BORME DE SEIS PUBLIC RELATIONS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18573 , F 209, S 8, H M 322894, I/A 10 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18573 , F 209, S 8, H M 322894, I/A 10 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18573 , F 209, S 8, H M 322894, I/A 10 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18573 , F 209, S 8, H M 322894, I/A 10 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18573 , F 209, S 8, H M 322894, I/A 9 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18573 , F 209, S 8, H M 322894, I/A 8 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18573 , F 208, S 8, H M 322894, I/A 7 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18573 , F 208, S 8, H M 322894, I/A 7 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-145-28