SEGUROS Y FINANCIEROS SANCHEZ SIRERA SL
Dirección social Calle Aniceto Coloma, 63
Código Postal 02640
Municipio Almansa
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEGUROS Y FINANCIEROS SANCHEZ SIRERA SL
CIF B02535425
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 01/01/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sanchez Lopez Luis Enrique
ORGANIGRAMA DE SEGUROS Y FINANCIEROS SANCHEZ SIRERA SL
VINCULACIONES DE SEGUROS Y FINANCIEROS SANCHEZ SIRERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEGUROS Y FINANCIEROS SANCHEZ SIRERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Lopez Luis Enrique | Administrador Unico | 29/10/2021 |
ACTOS BORME DE SEGUROS Y FINANCIEROS SANCHEZ SIRERA SL
- Rectificada la inscripción 4ª de Cese y Nombramiento en cuanto a la fecha de celebración de la Junta, que fue el día 20 de Octubre de 2.021 y no el día 29 de Septiembre de 2.021 como se indicada en la escritura que causó la inscripción inscripción; constando por lo tanto dicha fecha como Cese y nomb
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036, L 800, F 171, S 8, H AB 23048, I/A 5 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036, L 800, F 171, S 8, H AB 23048, I/A 4 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036, L 800, F 171, S 8, H AB 23048, I/A 4 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 924, L 688, F 166, S 8, H AB 23048, I/A 3 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 924, L 688, F 166, S 8, H AB 23048, I/A 3 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 924, L 688, F 166, S 8, H AB 23048, I/A 2 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 924, L 688, F 166, S 8, H AB 23048, I/A 2 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 924, L 688, F 164, S 8, H AB 23048, I/A 1 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-02
Dirección:C/ ANICETO COLOMA 63 BAJO (ALMANSA)
Comienzo de operaciones:01/01/13
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:la asesoría fiscal, contable, jurídica y agencia y correduría de seguros, inmobiliaria y comisiones en general, ser representante de sociedades o agencias de valores, o sociedades o agencias de valores y bolsa, en los términos establecidos en la Ley del Mercado de Valores, en el Real Decreto 276/198
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 924, L 688, F 164, S 8, H AB 23048, I/A 1 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-02