SEGURIBER SALUD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Factor, 5
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SEGURIBER SALUD SL
CIF B85138790
Actividad Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.
Fecha de Constitución 25/05/2007
VINCULACIONES DE SEGURIBER SALUD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEGURIBER SALUD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arias Leiro Maria Aranzazu | Apoderado | 13/05/2010 | 12/07/2018 |
Castrillejo Arnaiz Rebeca | Apoderado Solidario | 13/05/2010 | 12/07/2018 |
Lahera Santos Alejandra | Apoderado | 25/05/2009 | 12/07/2018 |
Maluenda Moreno Javier | Apoderado | 05/03/2009 | 12/07/2018 |
Martinez Pardo Gomez Maria Isabel | Administrador Concursal | 21/08/2012 | 12/07/2018 |
Ramirez De Haro Alos Blanca | Apoderado | 17/05/2010 | 12/07/2018 |
Salas Iglesias Carolina | Apoderado | 25/05/2009 | 12/07/2018 |
Alonso Cuesta Paloma | Consejero | 05/01/2016 | |
De La Mata Gorostizaga Carlos | Secretario | 05/01/2016 | |
De Oriol Icaza Monica | Presidente | 05/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SEGURIBER SALUD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25596 , F 179, S 8, H M 439159, I/A 21 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SEGURIBER SALUD SL
Nif:B85138790
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:2
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:20/07/2012
Número Procedimiento Concursal:62/2012
Datos Registrales:
Tomo:
25596
Libro:
0
Folio:
179
Hoja:
8-439159
Inscripción:
21
Fecha Inscripción12/07/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25596 , F 179, S 8, H M 439159, I/A 21 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SEGURIBER SALUD SL
Nif:B85138790
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:2
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:01/03/2018
Número Procedimiento Concursal:62/2012
Datos Registrales:
Tomo:
25596
Libro:
0
Folio:
179
Hoja:
8-439159
Inscripción:
21
Fecha Inscripción12/07/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25596 , F 179, S 8, H M 439159, I/A 21 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25596 , F 178, S 8, H M 439159, I/A A (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SEGURIBER SALUD SL
Nif:B85138790
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:2
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Parte Dispositiva:
Declarada la apertura de la fase de liquidación
Fecha de Resolución:27/05/2013
Número Procedimiento Concursal:62/2012
Datos Registrales:
Tomo:
25596
Libro:
0
Folio:
178
Hoja:
8-439159
Inscripción:
A
Fecha Inscripción05/01/2016
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25596 , F 178, S 8, H M 439159, I/A A (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25596 , F 178, S 8, H M 439159, I/A A (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SEGURIBER SALUD SL
Nif:B85138790
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:2
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:20/07/2012
Número Procedimiento Concursal:62/2012
Datos Registrales:
Tomo:
25596
Libro:
0
Folio:
178
Hoja:
8-439159
Inscripción:
20
Fecha Inscripción21/08/2012
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25596 , F 178, S 8, H M 439159, I/A 20 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SEGURIBER SALUD SL
Nif:B85138790
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:2
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:20/07/2012
Número Procedimiento Concursal:62/2012
Datos Registrales:
Tomo:
25596
Libro:
0
Folio:
178
Hoja:
8-439159
Inscripción:
20
Fecha Inscripción21/08/2012
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25596 , F 178, S 8, H M 439159, I/A 20 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25596 , F 177, S 8, H M 439159, I/A 19 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-132-28