SEGURETAT MATARO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda D'Alfons X El Savi, 191
Código Postal 08304
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEGURETAT MATARO SL
CIF B65646176
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 29/09/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SEGURETAT MATARO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEGURETAT MATARO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvaro Sabariegos Fernando | Administrador Solidario | 29/11/2011 | 16/09/2020 |
Tafalla Miralles Jordi | Administrador Solidario | 29/11/2011 | 16/09/2020 |
ACTOS BORME DE SEGURETAT MATARO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42872 , F 61, S 8, H B 416933, I/A 3 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 2696/2019, AUTO FIRME DE FECHA 10/02/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42872 , F 61, S 8, H B 416933, I/A 3 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-08
- RD ALFONS X EL SAVI,191,LOCAL 2 (MATARO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42872 , F 61, S 8, H B 416933, I/A 2 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42872 , F 60, S 8, H B 416933, I/A 1 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-08
Dirección:CL LA VINYA Num.4 (MATARO)
Comienzo de operaciones:29/09/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA INSTALACION,MANTENIMIENTO Y/O COMPRAVENTA DE SISTEMAS ELECTRICOS Y/O ELECTRONICOS DE TODO TIPO.TRABAJOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS Y/O ELECTRONICOS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42872 , F 60, S 8, H B 416933, I/A 1 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-08