SEGURCOFIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Sopeña, 7
Código Postal 41340
Municipio Tocina
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEGURCOFIS SL
CIF B91853143
Capital Social 10500.0 Euros
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Fecha de Constitución 01/01/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SEGURCOFIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEGURCOFIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Iglesias Guerra Maria Gracia | Administrador Solidario | 11/01/2010 | 16/12/2022 |
Iglesias Guerra Maria Gracia | Liquidador Unico | 16/12/2022 | 16/12/2022 |
Iglesias Guerra Maria Gracia | Administrador Unico | 16/12/2022 | 16/12/2022 |
Jimenez Algaba Ismael | Administrador Solidario | 11/01/2010 | 16/12/2022 |
ACTOS BORME DE SEGURCOFIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5183 , F 22, S 8, H SE 84890, I/A 3 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5183 , F 22, S 8, H SE 84890, I/A 3 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5183 , F 22, S 8, H SE 84890, I/A 3 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5183 , F 22, S 8, H SE 84890, I/A 3 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5183 , F 22, S 8, H SE 84890, I/A 3 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5183 , F 22, S 8, H SE 84890, I/A 2 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5183 , F 22, S 8, H SE 84890, I/A 2 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5183 , F 22, S 8, H SE 84890, I/A 2 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-4-41