SEGURAIR ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y FORMACION AEREA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Villarroel, 175
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEGURAIR ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y FORMACION AEREA SL
CIF B65122491
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de seguridad privada
Fecha de Constitución 09/06/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Aleixandre Roig Jose Jorge
VINCULACIONES DE SEGURAIR ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y FORMACION AEREA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEGURAIR ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y FORMACION AEREA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aleixandre Roig Jose Jorge | Administrador Unico | 28/08/2019 | 12/03/2021 |
Baster Negre Ana Belen | Apoderado | 10/05/2010 | 12/03/2021 |
De Uña Martin Carlos | Apoderado Solidario | 26/10/2015 | 12/03/2021 |
Estrada Gonzalez Gabriel | Administrador Unico | 06/07/2012 | 28/08/2019 |
Martin Fernandez Purificacion | Administrador Unico | 07/07/2009 | 06/07/2012 |
De Uña Martin Carlos | Apoderado | 17/07/2009 | 10/05/2010 |
ACTOS BORME DE SEGURAIR ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y FORMACION AEREA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41324 , F 146, S 8, H B 390197, I/A 9 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1425/2020, AUTO FIRME DE FECHA 04/11/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41324 , F 146, S 8, H B 390197, I/A 9 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-08
- SERVEI COMU PROCESSAL D'EXECUCIO DE GIRONA (SECCIO SOCIAL), RESOLUCION FIRME DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41324 , F 146, S 8, H B 390197, I/A 8 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-08
- CL VILLARROEL Num.175 P.5 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41324 , F 146, S 8, H B 390197, I/A 7 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: JOSE-JORGE ALEIXANDRE ROIG
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41324 , F 146, S 8, H B 390197, I/A 7 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41324 , F 146, S 8, H B 390197, I/A 7 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41324 , F 146, S 8, H B 390197, I/A 7 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41324 , F 146, S 8, H B 390197, I/A 7 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: CARLOS DE-UÑA MARTIN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41324 , F 145, S 8, H B 390197, I/A 6 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41324 , F 145, S 8, H B 390197, I/A 5 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-08