SEGUR CUENCA SL - EXTINGUIDA
Municipio Cuenca
Provincia Cuenca
Razón Social SEGUR CUENCA SL
CIF B16036782
Actividad Servicios integrales a edificios e instalaciones
Órgano Administración Administrador único
Propietario Domingo Del Castillo Maria Teresa
VINCULACIONES DE SEGUR CUENCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEGUR CUENCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Domingo Del Castillo Maria Teresa | Socio Unico | 29/01/2015 | 03/01/2017 |
Domingo Del Castillo Maria Teresa | Administrador Unico | 29/01/2015 | 03/01/2017 |
Domingo Del Castillo Maria Teresa | Liquidador | 03/01/2017 | 03/01/2017 |
Domingo Del Castillo Angel Santiago | Administrador Mancomunado | 29/01/2015 | |
Domingo Del Castillo Maria Teresa | Administrador Mancomunado | 29/01/2015 |
ACTOS BORME DE SEGUR CUENCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 119, S 8, H CU 1299, I/A 6 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-16
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 119, S 8, H CU 1299, I/A 6 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-16
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 119, S 8, H CU 1299, I/A 6 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 119, S 8, H CU 1299, I/A 6 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-16
- MODIFICACION DEL ARTICULO 9º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 118, S 8, H CU 1299, I/A 5 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-16
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 118, S 8, H CU 1299, I/A 5 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 118, S 8, H CU 1299, I/A 5 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-16
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 118, S 8, H CU 1299, I/A 5 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-16
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 118, S 8, H CU 1299, I/A 5 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-16
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-8-16