SEGEYDEGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmño Norberto, 1
Código Postal 36312
Municipio Vigo
Provincia Pontevedra
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEGEYDEGA SL
CIF B27759364
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/06/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SEGEYDEGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEGEYDEGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Molares Cao Manuel Fernando | Apoderado | 18/04/2016 | 29/12/2022 |
Molares Cao Manuel Fernando | Administrador Unico | 19/01/2021 | 29/12/2022 |
Molares Cao Manuel Fernando | Liquidador | 29/12/2022 | 29/12/2022 |
Torreiro Vazquez Miguel | Administrador Unico | 28/06/2011 | 19/01/2021 |
ACTOS BORME DE SEGEYDEGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719, L 3719, F 187, S 8, H PO 51515, I/A 4 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-6-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719, L 3719, F 187, S 8, H PO 51515, I/A 4 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-6-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719, L 3719, F 187, S 8, H PO 51515, I/A 4 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-6-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719, L 3719, F 187, S 8, H PO 51515, I/A 4 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-6-36
- CMNO NORBERTO 1 - BEADE (VIGO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719, L 3719, F 187, S 8, H PO 51515, I/A 3 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719, L 3719, F 187, S 8, H PO 51515, I/A 3 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719, L 3719, F 187, S 8, H PO 51515, I/A 3 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719, L 3719, F 186, S 8, H PO 51515, I/A 2 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719, L 3719, F 185, S 8, H PO 51515, I/A 1 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-36
Dirección:C/ COLON 7 1º (VIGO)
Comienzo de operaciones:24/06/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto social la de AGENCIA DE SEGUROS EXCLUSIVA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719, L 3719, F 185, S 8, H PO 51515, I/A 1 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-36