SEGARRA BAÑULS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Agricultor, 18
Código Postal 12600
Municipio La Vall d'Uixó
Provincia Castellón/Castello
Razón Social SEGARRA BAÑULS SL
CIF B12616678
Actividad Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SEGARRA BAÑULS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEGARRA BAÑULS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Segarra Bañuls Jose | Liquidador | 06/02/2020 | 06/02/2020 |
Segarra Bañuls Jose | Administrador Unico | 11/01/2019 | 06/02/2020 |
Bañuls Prior Carmen | Administrador Unico | 02/03/2015 | 11/01/2019 |
Bañuls Prior Carmen | Administrador Solidario | 02/03/2015 | |
Segarra Salvador Jose | Administrador Solidario | 02/03/2015 |
ACTOS BORME DE SEGARRA BAÑULS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171, L 735, F 197, S 8, H CS 20800, I/A 5 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171, L 735, F 197, S 8, H CS 20800, I/A 5 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171, L 735, F 197, S 8, H CS 20800, I/A 5 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171, L 735, F 197, S 8, H CS 20800, I/A 5 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171, L 735, F 196, S 8, H CS 20800, I/A 4 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171, L 735, F 196, S 8, H CS 20800, I/A 4 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-12
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO por inclusión de la retribución.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171, L 735, F 196, S 8, H CS 20800, I/A 3 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171, L 735, F 196, S 8, H CS 20800, I/A 2 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171, L 735, F 196, S 8, H CS 20800, I/A 2 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171, L 735, F 196, S 8, H CS 20800, I/A 2 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-12