SEFIEC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Catalunya, 121
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEFIEC SL
CIF B08481681
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SEFIEC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEFIEC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amoros Coderch Joan | Liquidador | 02/10/2012 | 02/10/2012 |
Coletes Barat Angel | Apoderado | 01/02/2010 | 02/10/2012 |
Olga Zhukova | Apoderado | 22/06/2009 | 02/10/2012 |
Olga Zhukova | Administrador Unico | 20/01/2010 | 02/10/2012 |
Coletes Barat Angel | Administrador Unico | 04/05/2009 | 20/01/2010 |
Alarcon Albarracin Jose | Administrador | 04/05/2009 |
ACTOS BORME DE SEFIEC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23483 , F 220, S 8, H B 53927, I/A 14 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23483 , F 220, S 8, H B 53927, I/A 14 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23483 , F 220, S 8, H B 53927, I/A 14 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23483 , F 219, S 8, H B 53927, I/A 13 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23483 , F 219, S 8, H B 53927, I/A 12 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23483 , F 219, S 8, H B 53927, I/A 12 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-08
- RB DE CATALUNYA Num.121 ESC.IZ P.6 PTA.9 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23483 , F 219, S 8, H B 53927, I/A 11 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-203-08