SEEYOU SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo de los Parques, 5
Código Postal 28109
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEEYOU SPAIN SL
CIF B86945276
Capital Social 14800.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
Fecha de Constitución 19/02/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SEEYOU SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEEYOU SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Israel Zafrani Diana | Apoderado Solidario | 11/03/2014 | 26/07/2016 |
Katz Gunczler Vanessa | Apoderado Solidario | 11/03/2014 | 26/07/2016 |
Katz Gunczler Vanessa | Liquidador | 26/07/2016 | 26/07/2016 |
Katz Gunczler Vanessa | Administrador Unico | 05/04/2016 | 26/07/2016 |
Maman Belecen Neil Salomon | Administrador Unico | 11/03/2014 | 05/04/2016 |
ACTOS BORME DE SEEYOU SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32023 , F 154, S 8, H M 576207, I/A 5 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32023 , F 154, S 8, H M 576207, I/A 5 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32023 , F 154, S 8, H M 576207, I/A 5 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32023 , F 154, S 8, H M 576207, I/A 5 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32023 , F 154, S 8, H M 576207, I/A 5 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32023 , F 154, S 8, H M 576207, I/A 4 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32023 , F 154, S 8, H M 576207, I/A 4 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32023 , F 153, S 8, H M 576207, I/A 3 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-28
Capital Anterior: | 12.580,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.220,00 | Euros |
Capital Actual: | 14.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 17,65 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32023 , F 153, S 8, H M 576207, I/A 3 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 9.580,00 | Euros |
Capital Actual: | 12.580,00 | Euros |
Porcentaje: | 319,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32023 , F 153, S 8, H M 576207, I/A 3 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-28