SEDOMIR RODRIGUEZ DE LA SIERRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Imeldo Seris, 100
Código Postal 38003
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEDOMIR RODRIGUEZ DE LA SIERRA SL
CIF B76733179
Capital Social 14782.0 Euros
Fecha de Constitución 03/04/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SEDOMIR RODRIGUEZ DE LA SIERRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEDOMIR RODRIGUEZ DE LA SIERRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Padron Perez Jorge Juan | Administrador Solidario | 18/07/2018 | 09/06/2020 |
Garcia Padron Perez Jorge Juan | Liquidador Solidario | 09/06/2020 | 09/06/2020 |
Rodriguez De La Sierra Gonzalez Sedomir Fernando | Administrador Solidario | 10/04/2017 | 09/06/2020 |
Rodriguez De La Sierra Gonzalez Sedomir Fernando | Liquidador Solidario | 09/06/2020 | 09/06/2020 |
Gutierrez Alvarez Beatriz | Administrador Solidario | 10/04/2017 | 18/07/2018 |
Gutierrez Alvarez Javier | Administrador Solidario | 10/04/2017 | 18/07/2018 |
ACTOS BORME DE SEDOMIR RODRIGUEZ DE LA SIERRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 215, S 8, H TF 58851, I/A 3 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 215, S 8, H TF 58851, I/A 3 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-38
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 215, S 8, H TF 58851, I/A 3 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-38
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 215, S 8, H TF 58851, I/A 3 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-38
- C/ IMELDO SERIS 100 (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 215, S 8, H TF 58851, I/A 2 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-38
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 11.782,00 | Euros |
Capital Actual: | 14.782,00 | Euros |
Porcentaje: | 392,73 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 215, S 8, H TF 58851, I/A 2 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 215, S 8, H TF 58851, I/A 2 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 215, S 8, H TF 58851, I/A 2 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 214, S 8, H TF 58851, I/A 1 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-38
Dirección:C/ EL CAMPO - TOSCAL LONGUERA, EDIFICIO LARA, POR (REALEJOS (LOS))
Comienzo de operaciones:03/04/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Artículo 3º.- Objeto social: Constituye el objeto de la compañía el siguiente: .- El diseño, fabricación, comercialización en cualquiera de sus fases, importación, exportación y venta al mayor y al detalle de toda clase de materias primas textiles, hilados, telas, tejidos y productos acabados de ves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 214, S 8, H TF 58851, I/A 1 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-38