SEDNA MEDITERRANEO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Bergamin, 8
Código Postal 28030
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEDNA MEDITERRANEO SL
CIF B87141784
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Educación deportiva y recreativa
Fecha de Constitución 01/03/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SEDNA MEDITERRANEO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEDNA MEDITERRANEO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Beleña Contreras Miguel Angel | Liquidador | 06/09/2024 | 06/09/2024 |
Beleña Contreras Miguel Angel | Representante | 12/12/2020 | 06/09/2024 |
DASEMI FINANCIEROS SL | Administrador Unico | 12/12/2020 | 06/09/2024 |
Beleña Contreras Miguel Angel | Representante | 25/11/2014 | 12/12/2020 |
Beleña Fernandez Daniel | Administrador Solidario | 25/11/2014 | 12/12/2020 |
DASEMI FINANCIEROS SL | Administrador Solidario | 25/11/2014 | 12/12/2020 |
ACTOS BORME DE SEDNA MEDITERRANEO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 591809, I/A 3 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 591809, I/A 3 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 591809, I/A 3 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 591809, I/A 3 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32873 , F 34, S 8, H M 591809, I/A 2 (12/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32873 , F 34, S 8, H M 591809, I/A 2 (12/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32873 , F 34, S 8, H M 591809, I/A 2 (12/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32873 , F 31, S 8, H M 591809, I/A 1 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-28
Dirección:C/ JOSE BERGAMIN 8 1º B (MADRID)
Comienzo de operaciones:01/03/15
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:EDUCACION DEPORTIVA Y RECREATIVA, Y EN GENERAL ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO. ALQUILER DE MEDIOS DE NAVEGACION.;EDUCACION DEPORTIVA Y RECREATIVA ALQUILER DE MEDIOS DE NAVEGACION OTRAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32873 , F 31, S 8, H M 591809, I/A 1 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-28