SECURITY TELEMARKETING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Rafael, 42
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social SECURITY TELEMARKETING SL
CIF B93526101
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
Fecha de Constitución 16/01/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lambrecht Simon Tommy
VINCULACIONES DE SECURITY TELEMARKETING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SECURITY TELEMARKETING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lambrecht Mike Emil | Apoderado | 20/02/2019 | 28/07/2021 |
Lambrecht Simon Tommy | Socio Unico | 19/06/2018 | 28/07/2021 |
Lambrecht Simon Tommy | Administrador Unico | 19/06/2018 | 28/07/2021 |
Lambrecht Simon Tommy | Socio único | 28/07/2021 | |
Lambrecht Simon Tommy | Liquidador | 28/07/2021 | 28/07/2021 |
Lambrecht Mike Emil | Administrador Unico | 02/02/2017 | 19/06/2018 |
ACTOS BORME DE SECURITY TELEMARKETING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588, L 4495, F 209, S 8, H MA137962, I/A 4 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588, L 4495, F 209, S 8, H MA137962, I/A 4 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588, L 4495, F 209, S 8, H MA137962, I/A 4 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-29
Apoderado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588, L 4495, F 209, S 8, H MA137962, I/A 4 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588, L 4495, F 209, S 8, H MA137962, I/A 4 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588, L 4495, F 209, S 8, H MA137962, I/A 3 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588, L 4495, F 209, S 8, H MA137962, I/A 2 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588, L 4495, F 209, S 8, H MA137962, I/A 2 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588, L 4495, F 209, S 8, H MA137962, I/A 2 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588, L 4495, F 208, S 8, H MA137962, I/A 1 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-29