SECURITY LOCKERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Medes, 4
Código Postal 08023
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SECURITY LOCKERS SL
CIF B65767303
Capital Social 25000.0 Euros
Actividad Servicios de sistemas de seguridad
Fecha de Constitución 20/03/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Altimiras Bancells Carles
VINCULACIONES DE SECURITY LOCKERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SECURITY LOCKERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Altimiras Bancells Carles | Administrador Unico | 21/07/2017 | 30/05/2022 |
Camps Mas Daniel | Consejero Delegado | 13/04/2012 | 30/05/2022 |
Domenech Fernandez Manuel | Administrador Unico | 09/12/2016 | 21/07/2017 |
Altimiras Bancells Miquel | Consejero Delegado Mancomunado | 23/02/2015 | 09/12/2016 |
Altimiras Bancells Miquel | Consejero | 23/02/2015 | 09/12/2016 |
Camps Mas Daniel | Consejero | 13/04/2012 | 09/12/2016 |
Camps Mas Daniel | Consejero Delegado Mancomunado | 23/02/2015 | 09/12/2016 |
Moscardo Aracil Sergio | Presidente | 13/04/2012 | 09/12/2016 |
Moscardo Aracil Sergio | Consejero | 13/04/2012 | 09/12/2016 |
Moscardo Aracil Sergio | Consejero Delegado Mancomunado | 23/02/2015 | 09/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SECURITY LOCKERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43125 , F 104, S 8, H B 422948, I/A 6 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1385/2021, AUTO FIRME DE FECHA 17/02/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43125 , F 104, S 8, H B 422948, I/A 6 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-08
- CL MEDES NUM.4-6 LOCAL (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43125 , F 103, S 8, H B 422948, I/A 5 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SIENDO EL SOCIO UNICO: "METALFEN OSONA, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43125 , F 103, S 8, H B 422948, I/A 4 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43125 , F 103, S 8, H B 422948, I/A 4 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43125 , F 103, S 8, H B 422948, I/A 4 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19.-RETRIBUCION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. ART.20.-CONSEJO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43125 , F 102, S 8, H B 422948, I/A 3 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08
Capital Anterior: | 5.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 25.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 400,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43125 , F 102, S 8, H B 422948, I/A 3 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43125 , F 102, S 8, H B 422948, I/A 3 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43125 , F 102, S 8, H B 422948, I/A 3 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08