SECURIFOREST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Joan de la Salle, 42
Código Postal 08022
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SECURIFOREST SL
CIF B65236812
Capital Social 161175.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 21/12/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Douglas Frederick Worple
VINCULACIONES DE SECURIFOREST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SECURIFOREST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Douglas Frederick Worple | Presidente | 30/05/2013 | 02/03/2017 |
Douglas Frederick Worple | Consejero | 30/05/2013 | 02/03/2017 |
Feargal Maitiu Mac Conuladh | Consejero Delegado | 12/06/2013 | 02/03/2017 |
Feargal Maitiu Mac Conuladh | Consejero | 30/05/2013 | 02/03/2017 |
Feargal Maitiu Mac Conuladh | Secretario | 29/12/2016 | 02/03/2017 |
John Mark Box | Consejero | 30/05/2013 | 02/03/2017 |
Torras Casas Ignasi | Secretario No Consejero | 30/05/2013 | 18/05/2016 |
Feargal Maitiu Mac Conuladh | Administrador Unico | 14/01/2010 | 30/05/2013 |
ACTOS BORME DE SECURIFOREST SL
- ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE FALLIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41641 , F 49, S 8, H B 391702, I/A A (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41641 , F 49, S 8, H B 391702, I/A 8 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 936/2016, AUTO FIRME DE FECHA 13/12/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41641 , F 49, S 8, H B 391702, I/A 8 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-08
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41641 , F 49, S 8, H B 391702, I/A 7 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41641 , F 49, S 8, H B 391702, I/A 6 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
- AL HABERSE MODIFICADO LA CIFRA DE LA AMPLIACION DE CAPITAL SEGUN LA INSCRIPCION 3, SE AUMENTA EL CAPITAL SOCIAL EN "2.500 EUROS"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41641 , F 48, S 8, H B 391702, I/A 5 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-08
Capital Anterior: | 158.675,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 161.175,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,58 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41641 , F 48, S 8, H B 391702, I/A 5 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41641 , F 48, S 8, H B 391702, I/A 4 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 20: CONSEJO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41641 , F 46, S 8, H B 391702, I/A 3 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Capital Anterior: | 111.175,00 | Euros |
Aumento de capital: | 47.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 158.675,00 | Euros |
Porcentaje: | 42,73 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41641 , F 46, S 8, H B 391702, I/A 3 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08