SECURA IT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Juan Carlos I, 13
Código Postal 28806
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SECURA IT SL
CIF B85704369
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 21/05/2009
Página Web www.secura.es
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario FACTUM INFORMATION TECHNOLOGIES SL
VINCULACIONES DE SECURA IT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SECURA IT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arrizabalaga Cortabarria Iosu | Administrador Solidario | 02/04/2020 | 17/08/2020 |
De Artiñano Rodriguez De Torres Maria Almudena | Administrador Solidario | 02/04/2020 | 17/08/2020 |
FACTUM INFORMATION TECHNOLOGIES SL | Socio Unico | 02/04/2020 | 17/08/2020 |
Salas Mayor Laia | Administrador Solidario | 27/04/2015 | 02/04/2020 |
Zapata Palacio Israel | Administrador Solidario | 27/04/2015 | 02/04/2020 |
Laia Salas Mayor | Administrador Unico | 16/07/2009 | 27/04/2015 |
Zapata Palacio Israel | Administrador Unico | 27/05/2009 | 16/07/2009 |
ACTOS BORME DE SECURA IT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26752 , F 40, S 8, H M 482050, I/A 7 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26752 , F 40, S 8, H M 482050, I/A 7 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26752 , F 40, S 8, H M 482050, I/A 7 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26752 , F 39, S 8, H M 482050, I/A 6 (02/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-70-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26752 , F 39, S 8, H M 482050, I/A 6 (02/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-70-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26752 , F 39, S 8, H M 482050, I/A 6 (02/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-70-28
- AVDA JUAN CARLOS I 13 - OFICINA 10 B (ALCALA DE HENARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26752 , F 39, S 8, H M 482050, I/A 5 (06/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26752 , F 38, S 8, H M 482050, I/A 4 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-28
- Otras modificaciones estatutarias: INCORPORADO A LOS ESTATUTOS SOCIALES, UN NUEVO ARTICULO, "10BIS"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26752 , F 38, S 8, H M 482050, I/A 4 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26752 , F 38, S 8, H M 482050, I/A 4 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-28