SECUNDUM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Severo Ochoa, 3
Código Postal 15008
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social SECUNDUM SL
CIF B08876963
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Órgano Administración Administrador único
Propietario LUCKIA GAMING GROUP SA
VINCULACIONES DE SECUNDUM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SECUNDUM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gargallo Hernandez David | Administrador Unico | 24/11/2014 | 22/02/2018 |
Gonzalez Fuentes Jose Alfredo | Apoderado | 13/03/2015 | 22/02/2018 |
LUCKIA GAMING GROUP SA | Socio Unico | 03/02/2015 | 22/02/2018 |
Mateo Vidal Francisco | Administrador | 24/11/2014 | |
Roca Pugventos Jose | Apoderado | 05/11/2014 |
ACTOS BORME DE SECUNDUM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3537 , F 219, S 8, H C 53244, I/A 5 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3537 , F 219, S 8, H C 53244, I/A 5 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3537 , F 219, S 8, H C 53244, I/A 5 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3537 , F 219, S 8, H C 53244, I/A 4 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3537 , F 219, S 8, H C 53244, I/A 3 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-15
- C/ SEVERO OCHOA 3 (CORUÑA (A))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3537 , F 219, S 8, H C 53244, I/A 2 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4º. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3537 , F 219, S 8, H C 53244, I/A 2 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25551 , F 176, S 8, H B 90499, I/A 15 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25551 , F 176, S 8, H B 90499, I/A 15 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25551 , F 176, S 8, H B 90499, I/A 14 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-08