SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ayala, 66
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA
CIF A81471716
Nombres Anteriores
- TEMPIBER SA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Start Spain Bv
VINCULACIONES DE SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Giron Yolanda | Secretario | 01/07/2013 | 31/10/2013 |
Alvarez Giron Yolanda | Consejero Delegado Solidario | 09/03/2012 | 31/10/2013 |
Alvarez Giron Yolanda | Consejero | 09/03/2012 | 31/10/2013 |
Alvarez Giron Yolanda | Apoderado | 04/01/2012 | 31/10/2013 |
Alvarez Giron Yolanda | Liquidador | 31/10/2013 | 31/10/2013 |
Bonilla Izquierdo Pilar | Apoderado | 05/01/2012 | 31/10/2013 |
Bravo Alarcos Maria-esther | Apoderado | 20/10/2010 | 31/10/2013 |
De Jong Antoon Fokko Eric | Presidente | 11/01/2013 | 31/10/2013 |
De Jong Antoon Fokko Eric | Consejero | 11/01/2013 | 31/10/2013 |
Del Rio De Pablos Andrea Patricia | Apoderado Solidario | 20/10/2010 | 31/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 64, S 8, H M 175137, I/A 82 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 64, S 8, H M 175137, I/A 82 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 64, S 8, H M 175137, I/A 82 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 64, S 8, H M 175137, I/A 82 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 63, S 8, H M 175137, I/A 81 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-28
- C/ AYALA 66 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 63, S 8, H M 175137, I/A 80 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 63, S 8, H M 175137, I/A 79 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 62, S 8, H M 175137, I/A 78 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 62, S 8, H M 175137, I/A 78 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27090 , F 62, S 8, H M 175137, I/A 77 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-28