SECOREM ARRENDAMIENTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Aguirre Maximo, 18
Código Postal 48011
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social SECOREM ARRENDAMIENTOS SL
CIF B95706446
Capital Social 6900000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 18/12/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SECOREM ARRENDAMIENTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SECOREM ARRENDAMIENTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maurelo Escudero Maria Yolanda | Liquidador | 18/06/2019 | 18/06/2019 |
Pons Reurer Arturo | Administrador Unico | 04/12/2013 | 18/06/2019 |
Sainz Amabizcar Luis Javier | Apoderado | 02/01/2013 | 18/06/2019 |
Pons Reurer Juana | Administrador Unico | 02/01/2013 | 04/12/2013 |
ACTOS BORME DE SECOREM ARRENDAMIENTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328 , F 179, S 8, H BI 61402, I/A 4 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328 , F 179, S 8, H BI 61402, I/A 4 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328 , F 179, S 8, H BI 61402, I/A 4 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328 , F 179, S 8, H BI 61402, I/A 4 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328 , F 179, S 8, H BI 61402, I/A 3 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328 , F 179, S 8, H BI 61402, I/A 3 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328 , F 178, S 8, H BI 61402, I/A 2 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328 , F 171, S 8, H BI 61402, I/A 1 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-48
Dirección:C/ MAXIMO AGUIRRE 18 BIS 5& (BILBAO)
Comienzo de operaciones:18/12/12
Capital:6.900.000,00 Euros
Objeto social:Limitándose a la mera intermediación respecto de las que fueren propias del ejercicio de una profesión, la sociedad tiene por objeto el arrendamientode locales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5328 , F 171, S 8, H BI 61402, I/A 1 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-48