SECOND COMPANY MATARO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pablo Iglesias, 24
Código Postal 08302
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Razón Social SECOND COMPANY MATARO SL
CIF B62070065
Capital Social 103020.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SECOND COMPANY MATARO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SECOND COMPANY MATARO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buxadera Gomez Enric | Administrador Solidario | 16/03/2021 | 17/06/2022 |
Buxadera Gomez Enric | Liquidador | 17/06/2022 | 17/06/2022 |
Julia Gelabert Juan | Administrador Solidario | 06/06/2018 | 17/06/2022 |
Portales Capdevila Jordi | Administrador Solidario | 06/06/2018 | 11/02/2021 |
Xalabarder Serra Juan | Administrador | 06/06/2018 |
ACTOS BORME DE SECOND COMPANY MATARO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32011 , F 50, S 8, H B 204042, I/A 6 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32011 , F 50, S 8, H B 204042, I/A 6 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32011 , F 50, S 8, H B 204042, I/A 6 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-08
- DECLARACION DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO LA SOCIEDAD "DIVISION NEGOCIOS REUNIDOS, SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32011 , F 50, S 8, H B 204042, I/A 5 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32011 , F 50, S 8, H B 204042, I/A 5 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32011 , F 50, S 8, H B 204042, I/A 4 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.020,00 | Euros |
Capital Actual: | 103.020,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.334,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32011 , F 49, S 8, H B 204042, I/A 3 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-08
Capital Anterior: | 3.005,06 | Euros |
Disminución de capital | 5,06 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32011 , F 49, S 8, H B 204042, I/A 3 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32011 , F 49, S 8, H B 204042, I/A 3 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32011 , F 49, S 8, H B 204042, I/A 3 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-08