SECINDEF INTERNATIONAL CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Corts Catalanes, 5
Código Postal 08172
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SECINDEF INTERNATIONAL CONSULTING SL
CIF B66157652
Capital Social 24000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 01/01/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SECINDEF INTERNATIONAL CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SECINDEF INTERNATIONAL CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caixal Mata David Odalric | Liquidador | 10/11/2015 | 10/11/2015 |
De Caixal Mata David Odalric | Administrador Unico | 10/11/2015 | |
De Caixal Mta David Odalric | Administrador Unico | 13/04/2015 | 10/11/2015 |
Shmuel Eshkar | Apoderado Solidario | 12/02/2014 | 10/11/2015 |
Rios Sambernardo Rafael | Administrador Unico | 28/11/2013 | 13/04/2015 |
ACTOS BORME DE SECINDEF INTERNATIONAL CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44030 , F 188, S 8, H B 445067, I/A 4 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44030 , F 188, S 8, H B 445067, I/A 4 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44030 , F 188, S 8, H B 445067, I/A 4 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44030 , F 188, S 8, H B 445067, I/A 3 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44030 , F 188, S 8, H B 445067, I/A 3 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44030 , F 187, S 8, H B 445067, I/A 2 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44030 , F 183, S 8, H B 445067, I/A 1 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
Dirección:AV DE LES CORTS CATALANES 5-7 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:01/01/14
Capital:24.000,00 Euros
Objeto social:EL ASESORAMIENTO,FORMACION Y CONSULTORIA SOBRE DESARROLLO,INSTALACION,Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS,SOLUCIONES Y SOPORTES EN MATERIA DE SEGURIDAD,INTELIGENCIA Y DEFENSA PARA ENTIDADES TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44030 , F 183, S 8, H B 445067, I/A 1 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08