SEBIRCONF SL - EXTINGUIDA
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social SEBIRCONF SL
CIF B97164511
Órgano Administración Administrador único
Propietario JULIAN LOPEZ SL
VINCULACIONES DE SEBIRCONF SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEBIRCONF SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JULIAN LOPEZ SL | Socio Unico | 02/11/2011 | 16/11/2015 |
JULIAN LOPEZ SL | Administrador Unico | 02/11/2011 | 16/11/2015 |
Lopez Olaso Miguel | Liquidador Unico | 16/11/2015 | 16/11/2015 |
Ribes Sanchez Jose Carlos | Apoderado | 27/11/2012 | |
Ribes Sanchez Jose Carlos | Administrador Unico | 14/06/2011 | 02/11/2011 |
Ribes Cots Jose | Administrador Unico | 14/06/2011 |
ACTOS BORME DE SEBIRCONF SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7061, L 4364, F 183, S 8, H V 80989, I/A 6 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7061, L 4364, F 183, S 8, H V 80989, I/A 6 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7061, L 4364, F 183, S 8, H V 80989, I/A 6 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7061, L 4364, F 183, S 8, H V 80989, I/A 6 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7061, L 4364, F 183, S 8, H V 80989, I/A 6 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7061, L 4364, F 183, S 8, H V 80989, I/A 5 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-46
- Se nombra como persona física representante del administrador nombrado la mercantil "Distribuidora de Tejidos, SL" a Don Miguel Lopez Olaso.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7061, L 4364, F 183, S 8, H V 80989, I/A 4 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7061, L 4364, F 183, S 8, H V 80989, I/A 4 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7061, L 4364, F 183, S 8, H V 80989, I/A 4 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7061, L 4364, F 183, S 8, H V 80989, I/A 4 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-46