SEALSA INTERURBANOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Andalucia, Km. 9
Código Postal 28011
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEALSA INTERURBANOS SL
CIF B86145778
Capital Social 4800000.0 Euros
Actividad Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros
Fecha de Constitución 15/02/2011
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario LA VELOZ SA
Auditor AUDINFOR SL
VINCULACIONES DE SEALSA INTERURBANOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEALSA INTERURBANOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDINFOR SL | Auditor | 30/08/2013 | 26/11/2013 |
Borrego Valverde Adrian | Apoderado Solidario | 12/12/2011 | 26/11/2013 |
Gutierrez Martin David | Apoderado Mancomunado | 06/04/2011 | 26/11/2013 |
Gutierrez Martin David | Consejero | 17/02/2011 | 26/11/2013 |
Gutierrez Martin David | Apoderado | 17/02/2011 | 26/11/2013 |
Gutierrez Martin Eduardo Francisco | Apoderado Mancomunado | 06/04/2011 | 26/11/2013 |
Gutierrez Martin Eduardo Francisco | Secretario | 17/02/2011 | 26/11/2013 |
Gutierrez Martin Eduardo Francisco | Consejero | 17/02/2011 | 26/11/2013 |
Gutierrez Martin Eduardo Francisco | Apoderado | 17/02/2011 | 26/11/2013 |
Gutierrez Martin Miguel Angel | Apoderado Mancomunado | 06/04/2011 | 26/11/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SEALSA INTERURBANOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28550 , F 30, S 8, H M 513989, I/A 9 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28550 , F 30, S 8, H M 513989, I/A 9 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28550 , F 30, S 8, H M 513989, I/A 9 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28550 , F 29, S 8, H M 513989, I/A 8 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-28
Capital Anterior: | 4.300.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 500.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.800.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 11,63 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28550 , F 29, S 8, H M 513989, I/A 7 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28550 , F 29, S 8, H M 513989, I/A 6 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28550 , F 28, S 8, H M 513989, I/A 5 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28550 , F 28, S 8, H M 513989, I/A 4 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-28
Capital Anterior: | 30.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.270.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.300.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 14.233,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28550 , F 27, S 8, H M 513989, I/A 3 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28550 , F 26, S 8, H M 513989, I/A 2 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-28