SEAFRIO MARKETING COMPANY SA - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social SEAFRIO MARKETING COMPANY SA
CIF A36937704
Órgano Administración Administrador único
Propietario MARFRIO SA
VINCULACIONES DE SEAFRIO MARKETING COMPANY SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEAFRIO MARKETING COMPANY SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARFRIO SA | Socio Unico | 09/07/2015 | 05/12/2019 |
Montejo Urioste Santiago | Administrador Unico | 26/06/2015 | 05/12/2019 |
Montejo Urioste Santiago | Liquidador | 05/12/2019 | 05/12/2019 |
Calatayud Ojeda Alfredo | Presidente | 21/07/2011 | 26/06/2015 |
Calatayud Ojeda Alfredo | Consejero | 21/07/2011 | 26/06/2015 |
Coppin Ronald Edward | Consejero | 23/09/2013 | 26/06/2015 |
Martinez Iglesias Francisco | Secretario | 26/06/2015 | |
Montejo Urioste Santiago | Consejero Delegado | 23/09/2013 | 26/06/2015 |
Montejo Urioste Santiago | Consejero | 23/09/2013 | 26/06/2015 |
Otaegui Otaegui Javier | Consejero | 23/09/2013 | 26/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SEAFRIO MARKETING COMPANY SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2962, L 2962, F 202, S 8, H PO 35029, I/A 13 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2962, L 2962, F 202, S 8, H PO 35029, I/A 13 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2962, L 2962, F 202, S 8, H PO 35029, I/A 13 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2962, L 2962, F 202, S 8, H PO 35029, I/A 13 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2962, L 2962, F 202, S 8, H PO 35029, I/A 12 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-36
- MODIFICADOS LOS ARTICULOS 5, 7, 8, 14 Y 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y QUEDAN SIN CONTENIDO LOS ARTICULOS 18, 19 Y 21 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2962, L 2962, F 201, S 8, H PO 35029, I/A 11 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-36
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2962, L 2962, F 201, S 8, H PO 35029, I/A 11 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-36
- Desembolsado: 45.150,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2962, L 2962, F 201, S 8, H PO 35029, I/A 11 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2962, L 2962, F 201, S 8, H PO 35029, I/A 11 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-36
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2962, L 2962, F 201, S 8, H PO 35029, I/A 11 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-36