SEA MARITIME SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 5
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEA MARITIME SL
CIF B86708856
Capital Social 1350000.0 Euros
Fecha de Constitución 04/04/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SEA MARITIME SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEA MARITIME SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arroyo Garcia Juan Jose Moises | Liquidador | 16/01/2015 | 16/01/2015 |
Arroyo Garcia Juan Jose Moises | Presidente | 24/05/2013 | 16/01/2015 |
Arroyo Garcia Juan Jose Moises | Consejero Delegado | 24/05/2013 | 16/01/2015 |
Arroyo Garcia Juan Jose Moises | Consejero | 24/05/2013 | 16/01/2015 |
Galiano Salgado Francisco Javier | Secretario No Consejero | 24/05/2013 | 16/01/2015 |
Garcia-miñaur Ybarra Jaime-pelayo | Vicepresidente | 24/05/2013 | 16/01/2015 |
Garcia-miñaur Ybarra Jaime-pelayo | Consejero | 24/05/2013 | 16/01/2015 |
Gonzalez Garcia Fernando | Consejero | 24/05/2013 | 16/01/2015 |
ACTOS BORME DE SEA MARITIME SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31119 , F 27, S 8, H M 560045, I/A 3 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31119 , F 27, S 8, H M 560045, I/A 3 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31119 , F 27, S 8, H M 560045, I/A 3 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31119 , F 27, S 8, H M 560045, I/A 3 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
Capital Anterior: | 350.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.350.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 285,71 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31119 , F 27, S 8, H M 560045, I/A 2 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31119 , F 23, S 8, H M 560045, I/A 1 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28
Dirección:C/ MARIA DE MOLINA 5 3º - IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:04/04/13
Capital:350.000,00 Euros
Objeto social:REALIZAR, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS EN REGIMEN DE PARTICIPACION, LOSTRANSPORTES MARITIMOS, AEREOS O TERRESTRES, MOVIMIENTO DE MERCANCIAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31119 , F 23, S 8, H M 560045, I/A 1 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28