SCORECARD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pau Claris, 166
Código Postal 08037
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SCORECARD SL
CIF B65520827
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 21/02/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SCORECARD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SCORECARD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arnal Pascual Jose | Apoderado | 29/03/2011 | 21/06/2012 |
Safont Cullere Ramon | Liquidador | 21/06/2012 | 21/06/2012 |
Safont Cullere Ramon | Administrador Unico | 22/03/2011 | 21/06/2012 |
Soler Pardro Luis Maria | Apoderado | 29/03/2011 | 21/06/2012 |
ACTOS BORME DE SCORECARD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42443 , F 21, S 8, H B 408397, I/A 3 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42443 , F 21, S 8, H B 408397, I/A 3 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42443 , F 21, S 8, H B 408397, I/A 3 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42443 , F 20, S 8, H B 408397, I/A 2 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42443 , F 18, S 8, H B 408397, I/A 1 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-08
Dirección:CL PAU CLARIS Num.166 P.2 PTA.3 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:21/02/11
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:LA MEDIACION Y COORDINACION EN LA PRESTACION A EMPRESAS Y PARTICULARES DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL EN EL AMBITO DE LA ORGANIZACION Y ASISTENCIA EN LA DIRECCION DE EMPRESAS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42443 , F 18, S 8, H B 408397, I/A 1 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-08