SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Josep Trueta, 11
Código Postal 08224
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL
CIF B66134743
Capital Social 16000.0 Euros
Fecha de Constitución 10/10/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Capafons Alegret Agueda | Administrador Solidario | 15/10/2013 | 23/12/2022 |
Capafons Alegret Agueda | Liquidador | 23/12/2022 | 23/12/2022 |
Roca Clusellas Marti | Administrador Solidario | 07/06/2016 | 23/12/2022 |
Roca Clusellas Marti | Liquidador | 23/12/2022 | 23/12/2022 |
Sola Ortigosa Francisco Jose | Administrador Solidario | 15/10/2013 | 07/06/2016 |
ACTOS BORME DE SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43971 , F 210, S 8, H B 443297, I/A 6 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43971 , F 210, S 8, H B 443297, I/A 6 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43971 , F 210, S 8, H B 443297, I/A 6 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-08
- CL JOSEP TRUETA Num.11 P.BJ PTA.2 (TERRASSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43971 , F 209, S 8, H B 443297, I/A 5 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-08
- RB D'EGARA Num.340 P.1 (TERRASSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43971 , F 209, S 8, H B 443297, I/A 4 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43971 , F 209, S 8, H B 443297, I/A 4 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43971 , F 209, S 8, H B 443297, I/A 4 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-08
Capital Anterior: | 20.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 4.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 16.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 20,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43971 , F 209, S 8, H B 443297, I/A 3 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-08
Capital Anterior: | 16.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 20.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43971 , F 208, S 8, H B 443297, I/A 2 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43971 , F 208, S 8, H B 443297, I/A 1 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-08