SCHURING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 126
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SCHURING SL
CIF B80023922
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Página Web www.schuering.de
Órgano Administración Administrador único
Propietario Schuring Window And Doortechnology Gmbh Export Are
VINCULACIONES DE SCHURING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SCHURING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gracia Echeveste Antxon | Apoderado | 20/02/2014 | 29/11/2016 |
Schuring Window And Doortechnology Gmbh Export Are | Socio Unico | 08/07/2013 | 29/11/2016 |
Wagner Edgar | Administrador Unico | 15/01/2015 | 29/11/2016 |
Wagner Edgar | Liquidador | 29/11/2016 | 29/11/2016 |
Ferdinand Riehm Jorg | Administrador Solidario | 05/07/2013 | 15/01/2015 |
Muller Klemens Alfred | Administrador Solidario | 24/06/2013 | 15/01/2015 |
Rodriguez Costa Pedro Andres | Apoderado | 01/10/2013 | |
Wagner Andreas | Administrador Solidario | 24/06/2013 | 05/07/2013 |
Foster Johann Ulrich | Administrador Unico | 24/06/2013 |
ACTOS BORME DE SCHURING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22843 , F 202, S 8, H M 24859, I/A 17 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22843 , F 202, S 8, H M 24859, I/A 17 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22843 , F 202, S 8, H M 24859, I/A 17 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22843 , F 202, S 8, H M 24859, I/A 17 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22843 , F 202, S 8, H M 24859, I/A 16 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22843 , F 202, S 8, H M 24859, I/A 16 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22843 , F 202, S 8, H M 24859, I/A 16 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-28
- C/ PRINCIPE DE VERGARA 126, 1º F (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22843 , F 202, S 8, H M 24859, I/A 15 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22843 , F 202, S 8, H M 24859, I/A 15 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22843 , F 202, S 8, H M 24859, I/A 14 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28