LAFFI SOLDADURA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Aniago, 5
Código Postal 47152
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LAFFI SOLDADURA SL
CIF B47667753
Capital Social 10000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/07/2010
Nombres Anteriores
- SCHRUB IBERICA SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LAFFI SOLDADURA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAFFI SOLDADURA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alice Corbier Marjorie Liliane | Apoderado | 13/06/2011 | 13/09/2021 |
Canto Erick Pierre | Liquidador | 22/06/2021 | 13/09/2021 |
Diaz Jorge Luis Eduardo | Apoderado | 13/06/2011 | 13/09/2021 |
Porta Breton Rafael | Apoderado | 22/04/2015 | 13/09/2021 |
Canto Erick Pierre | Administrador Unico | 20/04/2015 | 22/06/2021 |
Canto Erick Pierre | Administrador Solidario | 22/10/2013 | 20/04/2015 |
Porta Breton Rafael | Administrador Solidario | 22/10/2013 | 20/04/2015 |
Canto Erick Pierre | Socio Unico | 14/06/2013 | 22/10/2013 |
Canto Erick Pierre | Administrador Unico | 14/06/2013 | 22/10/2013 |
S.A.S. Laffi | Socio Unico | 23/09/2010 | 14/06/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LAFFI SOLDADURA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 135, S 8, H VA 23462, I/A 13 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 135, S 8, H VA 23462, I/A 12 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 135, S 8, H VA 23462, I/A 12 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 135, S 8, H VA 23462, I/A 12 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 133, S 8, H VA 23462, I/A 11 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-47
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 18º.- Para ser nombrado Administrador NO será necesario ostentar la condición de socio. Su nombramiento se hará por la Junta General, ejerciendo su cargo por: TIEMPO INDEFINIDO. Los administradores nombrados podrán ser separados de su cargo en cualquier momento por la Junta General, aún
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 133, S 8, H VA 23462, I/A 10 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 133, S 8, H VA 23462, I/A 10 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 133, S 8, H VA 23462, I/A 10 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-47
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 133, S 8, H VA 23462, I/A 9 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 133, S 8, H VA 23462, I/A 9 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-47