SCHOELLER ARCA SYSTEMS IBERIA SL - EXTINGUIDA
Provincia Murcia
Razón Social SCHOELLER ARCA SYSTEMS IBERIA SL
CIF B73275802
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 24/12/2003
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario SCHOELLER ALLIBERT SA
VINCULACIONES DE SCHOELLER ARCA SYSTEMS IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SCHOELLER ARCA SYSTEMS IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angela De La Peña Clavel | Apoderado | 21/11/2012 | 18/02/2015 |
Anselmo Garcia Aguarod | Presidente | 17/12/2014 | 18/02/2015 |
Anselmo Garcia Aguarod | Consejero Delegado | 19/06/2009 | 18/02/2015 |
Anselmo Garcia Aguarod | Consejero | 19/06/2009 | 18/02/2015 |
Egbertus Ijmert Le Blanc | Consejero | 18/02/2015 | |
Jari Vaisanen | Consejero | 17/12/2014 | 18/02/2015 |
Jose Nicolas De Salas Moreno | Secretario No Consejero | 16/01/2014 | 18/02/2015 |
SCHOELLER ALLIBERT SA | Socio Unico | 24/10/2014 | 18/02/2015 |
Erik Adrianus Petrus De Bokx | Consejero | 17/12/2014 | |
Erik Adrianus Petrus De Bokx | Presidente | 19/06/2009 | 17/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SCHOELLER ARCA SYSTEMS IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 15, S 8, H MU 45106, I/A 16 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 15, S 8, H MU 45106, I/A 16 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-30
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 15, S 8, H MU 45106, I/A 16 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-30
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 15, S 8, H MU 45106, I/A 15 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-30
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 15, S 8, H MU 45106, I/A 15 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 15, S 8, H MU 45106, I/A 14 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-30
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 15, S 8, H MU 45106, I/A 13 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-30
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 15, S 8, H MU 45106, I/A 13 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2059 , F 50, S 8, H MU 45106, I/A 12 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-30
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2059 , F 50, S 8, H MU 45106, I/A 12 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-30