SCHINDLER IBERICA MANAGEMENT SA - EXTINGUIDA
Provincia Zaragoza
Razón Social SCHINDLER IBERICA MANAGEMENT SA
CIF A81771222
Actividad Servicios administrativos combinados
Fecha de Constitución 13/06/1997
Página Web www.schindler.es
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE SCHINDLER IBERICA MANAGEMENT SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SCHINDLER IBERICA MANAGEMENT SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arce Hamelink Julio Alejandro | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/01/2015 | 02/11/2017 |
Arce Hamelink Julio Alejandro | Presidente | 10/03/2015 | 02/11/2017 |
Arce Hamelink Julio Alejandro | Apoderado Mancomunado | 10/03/2015 | 02/11/2017 |
Arce Hamelink Julio Alejandro | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/11/2017 | |
Arce Hamelink Julio Alejandro | Consejero | 25/08/2011 | 02/11/2017 |
Bragado Sainz De La Maza Cristina | Apoderado | 23/10/2015 | 02/11/2017 |
Casabona Berberana Purificacion | Apoderado | 27/07/2015 | 02/11/2017 |
Casas Castillo Jose-antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/08/2012 | 02/11/2017 |
Casas Castillo Jose-antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/11/2017 | |
Castaño Falagan Sergio | Apoderado Solidario | 21/08/2012 | 02/11/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SCHINDLER IBERICA MANAGEMENT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091 , F 127, S 8, H Z 20460, I/A 101 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091 , F 127, S 8, H Z 20460, I/A 101 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-50
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arce Hamelink Julio Alejandro
- Arce Hamelink Julio Alejandro
- Arce Hamelink Julio Alejandro
- Casas Castillo Jose-antonio
- Casas Castillo Jose-antonio
- Catalina Lapuente Javier
- Catalina Lapuente Javier
- Catalina Lapuente Javier
- Duarte Couto Jose
- Duarte Couto Jose
- Duarte Couto Jose
- Fernandez Cazallas Juan Carlos
- Fernandez Cazallas Juan Carlos
- Fernandez Cazallas Juan Carlos
- Garcia Garcia Francisco
- Garcia Garcia Francisco Javier
- Gonzalez Ruiz Carlos-ignacio
- Guembe Gonzalez Guinea Carlos
- Guembe Gonzalez Guinea Carlos
- Legaz Gascon Javier
- Legaz Gascon Javier
- Legaz Gascon Javier
- Lopez-baisson Lopez Alejandra
- Lopez Barcelo Luis
- Mingo Melero Iciar
- Nieto Millan Jose Manuel
- Rodriguez Fernandez Marta
- Rosado Cantero Juan Candido
- Sevilla Mur Juan Luis
- Todo Colmenares Fernando
- Velerda Herrero Monica
- Velerda Herrero Monica
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bragado Sainz De La Maza Cristina
- Casabona Berberana Purificacion
- Catalina Lapuente Javier
- Ciudad Abadia Beatriz
- Cobos Herrero Javier
- Garcia Garcia Angel Abelardo
- Garcia Sapeti Ramon
- Gomez Del Alamo Jose Luis
- Guembe Gonzalez Guinea Carlos
- Lain Aliaga Maria Carmen
- Lopez Barcelo Luis
- Lopez Barcelo Luis
- Mingo Melero Iciar
- Molina Pulido Arantzatzu
- Molina Pulido Arantzatzu
- Rodriguez Fernandez Marta
- Rosado Cantero Juan Candido
- Sevilla Mur Juan Luis
- Todo Colmenares Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091 , F 127, S 8, H Z 20460, I/A 101 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-50
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091 , F 127, S 8, H Z 20460, I/A 101 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091 , F 127, S 8, H Z 20460, I/A 100 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091 , F 127, S 8, H Z 20460, I/A 99 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091 , F 127, S 8, H Z 20460, I/A 98 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-50
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091 , F 126, S 8, H Z 20460, I/A 97 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091 , F 126, S 8, H Z 20460, I/A 96 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4091 , F 126, S 8, H Z 20460, I/A 95 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-50