SCHERING ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social SCHERING ESPAÑA SA
CIF A28015923
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Página Web www.schering.es
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario BAYER HISPANIA SL
VINCULACIONES DE SCHERING ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SCHERING ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAYER HISPANIA SL | Socio Unico | 21/12/2010 | 11/03/2011 |
Montane Diaz Esther | Apoderado | 27/11/2009 | 11/03/2011 |
Saez Casas Antonio | Consejero | 10/02/2010 | 11/03/2011 |
Berners Franz Josef | Consejero | 10/02/2010 | |
Angulo Garcia Francisco Javier | Apoderado | 27/11/2009 | |
Bohn Michael Gustav | Apoderado | 27/11/2009 | |
Castañon Torres Maria Del Carmen | Apoderado | 27/11/2009 | |
Gomez-carrillo Carrasco Francisco Javier | Apoderado | 27/11/2009 | |
Juan Montejo Antonio | Apoderado | 27/11/2009 |
ACTOS BORME DE SCHERING ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9859 , F 222, S 8, H M 69487, I/A 187 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9859 , F 222, S 8, H M 69487, I/A 187 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-28
- MEDIANTE CERTIFICACION DE FECHA 1 DE MARZO DE 2011, EXPEDIDA POR EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA, SE HACE CONSTAR QUE HA QUEDADO INSCRITA EN DICHO REGISTRO LA FUSION POR ABSORCION DE LA SOCIEDAD "BAYER HISPANIA SL" COMO ABSORBENTE, HABIENDO ABSORBIDO A LA DE ESTA HOJA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9859 , F 222, S 8, H M 69487, I/A 187 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-28
- A EFECTOS DEL ARTICULO 231 R.R.M. QUEDA CERRADA LA HOJA REGISTRAL DE LA SOCIEDAD "SCHERING ESPAÑA SA", POR PLAZO DE 6 MESES, AL NO EXISTIR OBSTACULO PARA LA FUSION POR ABSORCION DE ESTA COMO SOCIEDAD ABSORBIDA, POR LA SOCIEDAD "BAYER HISPANIA SL", DOMICILIADA EN BARCELONA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9859 , F 222, S 8, H M 69487, I/A 186M (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9859 , F 222, S 8, H M 69487, I/A 186 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-178-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9859 , F 221, S 8, H M 69487, I/A 185 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9859 , F 221, S 8, H M 69487, I/A 185 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9859 , F 221, S 8, H M 69487, I/A 184 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9859 , F 221, S 8, H M 69487, I/A 184 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-28