SCHENKER ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Fuentemar, 7
Código Postal 28823
Municipio Coslada
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SCHENKER ESPAÑA SA
CIF A08131153
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Página Web www.schenker.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ballester Soler Jaume
VINCULACIONES DE SCHENKER ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SCHENKER ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Astacio Perez Ydalisa | Apoderado | 19/05/2010 | 13/11/2012 |
Ballester Soler Jaume | Presidente | 22/10/2010 | 13/11/2012 |
Ballester Soler Jaume | Consejero Delegado | 22/10/2010 | 13/11/2012 |
Ballester Soler Jaume | Consejero | 22/10/2010 | 13/11/2012 |
Baro Valdes Daisy | Apoderado Mancomunado | 03/09/2009 | 13/11/2012 |
Behr Roger | Apoderado | 30/11/2009 | 13/11/2012 |
Calvo Mata Carlos | Apoderado Mancomunado | 16/11/2010 | 13/11/2012 |
Ciapanna Omar Leandro | Apoderado | 07/09/2009 | 13/11/2012 |
Coll Ros Gaspar | Apoderado | 21/05/2010 | 13/11/2012 |
Delgado Reyes Orlando | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/09/2009 | 13/11/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SCHENKER ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27577 , F 126, S 8, H M 57470, I/A 268 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27577 , F 126, S 8, H M 57470, I/A 268 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-28
- QUEDAN CANCELADOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD "SCHENKER ESPAÑA SA" Y CERRADA LA HOJA SOCIAL DEBIDO A LA FUSION POR ABSORCION DE LA SOCIEDAD "SPAIN TIR TRANSPORTES INTERNACIONALES SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27577 , F 126, S 8, H M 57470, I/A 268 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-28
- CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL POR PLAZO DE SEIS MESES, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ART. 231 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27577 , F 125, S 8, H M 57470, I/A267/M (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27577 , F 125, S 8, H M 57470, I/A 267 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27577 , F 125, S 8, H M 57470, I/A 266 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-9-28
- REVOCADO EL PODER CONFERIDO A DOÑA CHRISTA GERDA URLASS, MEDIANTE LA ESCRITURA AUTORIZADA EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 1988 POR EL NOTARIO DE BARCELONA D. RAFAEL HERRERO DE LAS HERAS, CON EL Nº 7511 DE SU PROTOCOLO - INSCRITA POR LA 84& DE TRASLADO- TRANSCRITA POR LA 1º.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27577 , F 125, S 8, H M 57470, I/A 265 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27577 , F 125, S 8, H M 57470, I/A 265 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27577 , F 124, S 8, H M 57470, I/A 264 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27577 , F 123, S 8, H M 57470, I/A 263 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28