SCH INDUSTRIAL SA - EXTINGUIDA
Municipio Bétera
Provincia Valencia
Razón Social SCH INDUSTRIAL SA
CIF A46308805
Actividad Fabricación de otros muebles
Página Web www.schuller.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Schuller Stella Ricardo W
Propietario METALES ARTISTICOS SCHULLER SA
VINCULACIONES DE SCH INDUSTRIAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SCH INDUSTRIAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METALES ARTISTICOS SCHULLER SA | Socio Unico | 04/06/2010 | 10/12/2013 |
Schuller Stella Ricardo W | Administrador Unico | 20/11/2012 | 10/12/2013 |
ACTOS BORME DE SCH INDUSTRIAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4272, L 1584, F 112, S 8, H V 21313, I/A 13 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4272, L 1584, F 112, S 8, H V 21313, I/A 13 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4272, L 1584, F 112, S 8, H V 21313, I/A 12 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4272, L 1584, F 112, S 8, H V 21313, I/A 12 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-127-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-114-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4272, L 1584, F 112, S 8, H V 21313, I/A 11 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-46
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-142-46