SCANDINAVIAN ESTATE INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Bulevar Principe Alfonso de Hohenlohe, S/N
Código Postal 29602
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social SCANDINAVIAN ESTATE INVEST SL
CIF B93689420
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 16/05/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario 2 M Holding Ab
VINCULACIONES DE SCANDINAVIAN ESTATE INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SCANDINAVIAN ESTATE INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
2 M Holding Ab | Socio Unico | 29/05/2019 | 05/07/2024 |
2 M Holding Ab | Socio único | 05/07/2024 | |
Cano Ia Katarina | Apoderado Solidario | 20/04/2020 | 05/07/2024 |
Cano Romero Jose Maria | Apoderado Solidario | 20/04/2020 | 05/07/2024 |
Dobre Andreea Daniela | Apoderado Solidario | 20/04/2020 | 05/07/2024 |
Gonzalez Macias Manuel Joaquin | Apoderado Solidario | 20/04/2020 | 05/07/2024 |
Huertas De La Camara Cristina | Apoderado Solidario | 20/04/2020 | 05/07/2024 |
Mokus Daniel | Administrador Unico | 29/05/2019 | 05/07/2024 |
Morales Sanchez Alberto | Apoderado Solidario | 20/04/2020 | 05/07/2024 |
Wall Daniel | Liquidador | 05/07/2024 | 05/07/2024 |
ACTOS BORME DE SCANDINAVIAN ESTATE INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA151004, I/A 3 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA151004, I/A 3 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA151004, I/A 3 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA151004, I/A 3 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA151004, I/A 3 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5843, L 4750, F 171, S 8, H MA151004, I/A 2 (20/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5843, L 4750, F 170, S 8, H MA151004, I/A 1 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5843, L 4750, F 170, S 8, H MA151004, I/A 1 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-29
Dirección:BULEV ALFONSO DE HOHENLOHE S/N - EDIFICIO LAS TORR (MARBELLA)
Comienzo de operaciones:16/05/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Constituye el objeto social el ejercicio de las siguientes actividades, siendo la principal la consignada en primer lugar: 6810 - Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia. 6820 - Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. 6831 - Agentes de la propiedad inmobiliaria. 6832 - Gest
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5843, L 4750, F 170, S 8, H MA151004, I/A 1 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-29