SB PRODELT 2006 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Farell, 6
Código Postal 08014
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social SB PRODELT 2006 SL
CIF B64288665
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Fecha de Constitución 31/07/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SB PRODELT 2006 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SB PRODELT 2006 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabañero Peiro Jose | Liquidador | 30/10/2009 | 30/10/2009 |
Cabañero Peiro Jose | Administrador Solidario | 19/10/2009 | 30/10/2009 |
Camprubi Viglione Jose Ramon | Administrador Solidario | 19/10/2009 | 30/10/2009 |
Paga Bonet Jesus | Administrador Solidario | 19/10/2009 | 30/10/2009 |
Cabañero Peiro Jose | Administrador Unico | 19/10/2009 |
ACTOS BORME DE SB PRODELT 2006 SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38819 , F 152, S 8, H B 336776, I/A 7 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38819 , F 152, S 8, H B 336776, I/A 7 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38819 , F 152, S 8, H B 336776, I/A 7 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38819 , F 152, S 8, H B 336776, I/A 6 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38819 , F 152, S 8, H B 336776, I/A 6 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-08