SAVIOLA PLUS SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social SAVIOLA PLUS SL
CIF B62966353
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SAVIOLA PLUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAVIOLA PLUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mila Niubo Tomas | Administrador Unico | 16/03/2009 | 25/02/2020 |
Mila Niubo Tomas | Liquidador | 25/02/2020 | 25/02/2020 |
PUNT 3000 SL | Apoderado | 09/01/2009 | 25/02/2020 |
Gambus Olive Llucia | Administrador Unico | 16/03/2009 | |
Paytuvi Ventura Joan | Apoderado | 09/01/2009 |
ACTOS BORME DE SAVIOLA PLUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40947 , F 1, S 8, H B 253877, I/A 11 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40947 , F 1, S 8, H B 253877, I/A 11 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40947 , F 1, S 8, H B 253877, I/A 11 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40947 , F 1, S 8, H B 253877, I/A 10 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40947 , F 1, S 8, H B 253877, I/A 10 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34895 , F 127, S 8, H B 253877, I/A 9 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34895 , F 127, S 8, H B 253877, I/A 8 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-08