SAVIFOR 2016 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Mediterrania, 21
Código Postal 07870
Municipio Formentera
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAVIFOR 2016 SL
CIF B57959694
Capital Social 6833.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 14/03/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SAVIFOR 2016 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAVIFOR 2016 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrer Ferrer Antonia | Administrador Unico | 30/03/2016 | 04/01/2022 |
Ferrer Ferrer Antonia | Liquidador | 04/01/2022 | 04/01/2022 |
Torres Ferrer Antonio | Socio Unico | 30/03/2016 | 28/02/2017 |
ACTOS BORME DE SAVIFOR 2016 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302, L 301, F 100, S 8, H IB 13750, I/A 6 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302, L 301, F 100, S 8, H IB 13750, I/A 6 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302, L 301, F 100, S 8, H IB 13750, I/A 6 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302, L 301, F 100, S 8, H IB 13750, I/A 6 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-07
Capital Anterior: | 6.008,00 | Euros |
Aumento de capital: | 825,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.833,00 | Euros |
Porcentaje: | 13,73 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302, L 301, F 99, S 8, H IB 13750, I/A 5 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-07
Capital Anterior: | 4.502,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.506,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.008,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,45 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302, L 301, F 99, S 8, H IB 13750, I/A 4 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302, L 301, F 99, S 8, H IB 13750, I/A 3 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-07
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.502,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.502,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302, L 301, F 99, S 8, H IB 13750, I/A 2 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302, L 301, F 97, S 8, H IB 13750, I/A 1 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302, L 301, F 97, S 8, H IB 13750, I/A 1 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-07