SAVE & CLEAN WATER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Serrat de la Creu, 15
Código Postal 08554
Municipio Seva
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAVE & CLEAN WATER SL
CIF B66045717
Capital Social 22000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos industriales
Fecha de Constitución 17/05/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SAVE & CLEAN WATER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAVE & CLEAN WATER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baulenas Parellada Joan | Apoderado Solidario | 11/11/2013 | 22/06/2021 |
De Gispert Segura Bosco | Administrador Concursal | 02/01/2019 | 22/06/2021 |
Rios Victor Jose Maria | Administrador Unico | 22/05/2013 | 02/01/2019 |
ACTOS BORME DE SAVE & CLEAN WATER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43775 , F 135, S 8, H B 437934, I/A 6 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 629/2018, AUTO FIRME DE FECHA 10/07/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43775 , F 135, S 8, H B 437934, I/A 6 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43775 , F 135, S 8, H B 437934, I/A 6 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 629/2018, AUTO FIRME DE FECHA 28/02/2019, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43775 , F 135, S 8, H B 437934, I/A 5 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43775 , F 134, S 8, H B 437934, I/A 4 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 629/2018, AUTO FIRME DE FECHA 10/07/2018, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43775 , F 134, S 8, H B 437934, I/A 4 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43775 , F 134, S 8, H B 437934, I/A 4 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43775 , F 134, S 8, H B 437934, I/A 4 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-08
Capital Anterior: | 10.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 12.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 22.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 120,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43775 , F 134, S 8, H B 437934, I/A 3 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43775 , F 133, S 8, H B 437934, I/A 2 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-08