SAVALL RESIDENCIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Angel Guirao, 3
Código Postal 30001
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social SAVALL RESIDENCIAL SL
CIF B73448540
Capital Social 655200.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 12/05/2006
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor Isaac Abad Garrido
VINCULACIONES DE SAVALL RESIDENCIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAVALL RESIDENCIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amador Lopez Meseguer | Consejero | 25/09/2014 | 18/10/2022 |
Amador Lopez Meseguer | Vicepresidente | 25/09/2014 | 18/10/2022 |
Antonio Florenciano Lacal | Presidente | 25/09/2014 | 18/10/2022 |
Antonio Florenciano Lacal | Consejero | 25/09/2014 | 18/10/2022 |
Isaac Abad Garrido | Auditor | 22/05/2013 | 18/10/2022 |
Vital Jose Garaulet Aza | Secretario | 25/09/2014 | 18/10/2022 |
Vital Jose Garaulet Aza | Liquidador | 18/10/2022 | 18/10/2022 |
Vital Jose Garaulet Aza | Consejero Delegado | 25/09/2014 | 18/10/2022 |
Vital Jose Garaulet Aza | Consejero | 25/09/2014 | 18/10/2022 |
Antonio Florenciano Lacal | Vicepresidente | 25/09/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SAVALL RESIDENCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2373 , F 91, S 8, H MU 57032, I/A 5 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2373 , F 91, S 8, H MU 57032, I/A 5 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2373 , F 91, S 8, H MU 57032, I/A 5 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-30
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2373 , F 91, S 8, H MU 57032, I/A 5 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-30
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2373 , F 91, S 8, H MU 57032, I/A 4 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-30
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2373 , F 91, S 8, H MU 57032, I/A 4 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-30
Capital Anterior: | 60.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 595.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 655.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 992,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2373 , F 90, S 8, H MU 57032, I/A 3 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-30
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2373 , F 90, S 8, H MU 57032, I/A 2 a (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-30