SAUNIER DUVAL SETRI ESPAÑOLA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Samonta, 13
Código Postal 08970
Municipio Sant Joan Despí
Provincia Barcelona
Razón Social SAUNIER DUVAL SETRI ESPAÑOLA SA
CIF A08205106
Capital Social 74100.0 Euros
Actividad Reparación de maquinaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SAUNIER DUVAL SETRI ESPAÑOLA SL
VINCULACIONES DE SAUNIER DUVAL SETRI ESPAÑOLA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAUNIER DUVAL SETRI ESPAÑOLA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fabregat Mora Javier | REPR.143 RRM | 27/08/2012 | 10/09/2014 |
SAUNIER DUVAL SETRI ESPAÑOLA SL | Administrador Unico | 27/08/2012 | 10/09/2014 |
Fabregat Mora Javier | Administrador Unico | 20/10/2009 | 27/08/2012 |
Bertran Alcalde Jose | Consejero | 20/10/2009 | |
Bertran Alcalde Jose | Consejero Delegado | 20/10/2009 | |
Fabregat Mora Eugenio | Consejero | 20/10/2009 | |
Fabregat Mora Javier | Presidente | 20/10/2009 | |
Fabregat Mora Javier | Consejero | 20/10/2009 | |
Fabregat Mora Javier | Consejero Delegado | 20/10/2009 | |
Fabregat Mora Jorge | Secretario | 20/10/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SAUNIER DUVAL SETRI ESPAÑOLA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24075 , F 64, S 8, H B 65854, I/A 68 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: TOTCOT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24075 , F 64, S 8, H B 65854, I/A 67 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24075 , F 64, S 8, H B 65854, I/A 66 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24075 , F 64, S 8, H B 65854, I/A 66 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
Capital Anterior: | 78.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 74.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24075 , F 62, S 8, H B 65854, I/A 65 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24075 , F 58, S 8, H B 65854, I/A 64 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24075 , F 58, S 8, H B 65854, I/A 64 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-08