SAUMOCAR 10 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luis I, 54
Código Postal 28031
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SAUMOCAR 10 SL
CIF B87866349
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros
Fecha de Constitución 30/06/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario MOOVE CARS SUSTAINABLE TRANSPORT SL
VINCULACIONES DE SAUMOCAR 10 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAUMOCAR 10 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Gimeno Carlos | Apoderado | 27/04/2022 | 02/01/2024 |
Martinez Fernandez Veronica | Apoderado | 27/04/2022 | 02/01/2024 |
MOOVE CARS SUSTAINABLE TRANSPORT SL | Socio Unico | 08/06/2021 | 02/01/2024 |
Puga Fernandez Manuel Maria | Administrador Unico | 08/06/2021 | 02/01/2024 |
Ruiz Garcia Carlos Hugo | Apoderado | 27/04/2022 | 02/01/2024 |
Sauca Del Amo Gregoria | Socio Unico | 19/07/2017 | 08/06/2021 |
Sauca Del Amo Gregoria | Administrador Unico | 19/07/2017 | 08/06/2021 |
ACTOS BORME DE SAUMOCAR 10 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36107 , F 134, S 8, H M 648745, I/A 4 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36107 , F 134, S 8, H M 648745, I/A 4 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36107 , F 134, S 8, H M 648745, I/A 4 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36107 , F 134, S 8, H M 648745, I/A 4 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36107 , F 131, S 8, H M 648745, I/A 3 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-28
- C/ LUIS I 54 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36107 , F 131, S 8, H M 648745, I/A 2 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36107 , F 131, S 8, H M 648745, I/A 2 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36107 , F 131, S 8, H M 648745, I/A 2 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36107 , F 131, S 8, H M 648745, I/A 2 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36107 , F 129, S 8, H M 648745, I/A 1 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-28