SAUCE VALORES SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social SAUCE VALORES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SAUCE VALORES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SAUCE VALORES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Manuel Rocamora Ricardo | Liquidador | 19/10/2022 | 19/10/2022 |
De Manuel Rocamora Ricardo | Consejero | 08/03/2018 | 19/10/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 14/08/2009 | 19/10/2022 |
Gil Sanz Raquel | Secretario | 19/10/2022 | |
Gomez Garcia Maria Luisa | Apoderado | 19/10/2022 | |
Ortega Y Lopez De Santa Maria Jose Maria | Apoderado | 19/10/2022 | |
Pons Sala Santiago | Consejero | 24/09/2018 | 19/10/2022 |
Segurola Alcorta Jose Miguel | Apoderado | 19/10/2022 | |
Serra Bayona Jorge | Presidente | 26/02/2018 | 19/10/2022 |
Serra Bayona Jorge | Consejero | 26/02/2018 | 19/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SAUCE VALORES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35130 , F 3, S 8, H M 293159, I/A 29 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35130 , F 3, S 8, H M 293159, I/A 29 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35130 , F 3, S 8, H M 293159, I/A 29 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
Apoderado
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35130 , F 3, S 8, H M 293159, I/A 29 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35130 , F 3, S 8, H M 293159, I/A 29 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35130 , F 3, S 8, H M 293159, I/A 28 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35130 , F 3, S 8, H M 293159, I/A 27 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35130 , F 2, S 8, H M 293159, I/A 26 (24/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35130 , F 2, S 8, H M 293159, I/A 26 (24/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35130 , F 2, S 8, H M 293159, I/A 26 (24/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-28