SATRAVILL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Valencia, 223
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Razón Social SATRAVILL SA
CIF A12467577
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Godoy Grangel Manuel
Propietario VEHICLES SA
VINCULACIONES DE SATRAVILL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SATRAVILL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Godoy Grangel Manuel | Administrador Unico | 22/03/2013 | 18/09/2014 |
VEHICLES SA | Socio Unico | 22/03/2013 | 18/09/2014 |
Godoy Grangel Manuel | Administrador Solidario | 22/03/2013 | |
Molina Bachero Salvador | Apoderado Solidario | 22/03/2013 | |
Molina Bachero Salvador | Apoderado | 22/03/2013 | |
Sales Muñiz Jacobo | Administrador Solidario | 22/03/2013 | |
Sales Muñiz Jacobo | Apoderado Solidario | 22/03/2013 |
ACTOS BORME DE SATRAVILL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 907, L 472, F 167, S 8, H CS 13108, I/A 12 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 907, L 472, F 167, S 8, H CS 13108, I/A 12 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 907, L 472, F 167, S 8, H CS 13108, I/A 11 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-12
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 907, L 472, F 167, S 8, H CS 13108, I/A 10 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 907, L 472, F 167, S 8, H CS 13108, I/A 9 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: mod. art. 14.mod. art. 16.mod. art. 17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 907, L 472, F 166, S 8, H CS 13108, I/A 8 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 907, L 472, F 166, S 8, H CS 13108, I/A 8 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 907, L 472, F 166, S 8, H CS 13108, I/A 8 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-175-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-172-12