SATO INTERNATIONAL EUROPE NV - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DE LA VEGA, EDIFICIO VEGANOVA, 3& - OFICINA
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social SATO INTERNATIONAL EUROPE NV
VINCULACIONES DE SATO INTERNATIONAL EUROPE NV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SATO INTERNATIONAL EUROPE NV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barandica Fernandez Javier | R.L.C.Per.S. | 08/09/2016 | |
Barandica Fernandez Javier | Apoderado | 08/09/2016 | |
Laurent Iwan Christian | Apoderado | 24/02/2014 | 08/09/2016 |
Vila Espino Eduardo | Apoderado | 09/01/2014 | 08/09/2016 |
Yasue Mitsui | Apoderado | 08/09/2016 |
ACTOS BORME DE SATO INTERNATIONAL EUROPE NV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31733 , F 121, S 8, H M 570972, I/A 5 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-28
- CIERRE DE LA SUCURSAL EN ESPAÑA DE "SATO INTERNATIONAL EUROPE NV" AL HABER SIDO ABSORBIDA CON FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2015 POR LA SOCIEDAD ALEMANA "SATO EUROPE GMBH"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31733 , F 121, S 8, H M 570972, I/A 5 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31733 , F 121, S 8, H M 570972, I/A 5 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-28
R.L.C.Per.S.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31733 , F 121, S 8, H M 570972, I/A 5 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31733 , F 121, S 8, H M 570972, I/A 4 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31733 , F 121, S 8, H M 570972, I/A 3 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-28
- AVDA DE LA VEGA, EDIFICIO VEGANOVA, 3& - OFICINA (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31733 , F 121, S 8, H M 570972, I/A 2 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-28