EMC MOBILITY SERVICES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Conde de Peñalver, 38
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EMC MOBILITY SERVICES SA
CIF A85114692
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 16/05/2007
Nombres Anteriores
- SATELLITE TELECOMMUNICATIONS MANAGEMENT SPAIN SA
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Emc Holdco 4 Bv
VINCULACIONES DE EMC MOBILITY SERVICES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMC MOBILITY SERVICES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abramovitz Michael | Apoderado | 07/09/2020 | 07/03/2023 |
Aguilera Sagarna Jaime | Apoderado | 29/10/2019 | 07/03/2023 |
Aguilera Sagarna Jaime | Apoderado Solidario | 06/09/2019 | 07/03/2023 |
Borrero Zorita Luis | Apoderado Solidario | 06/09/2019 | 07/03/2023 |
Borrero Zorita Luis | Apoderado | 29/10/2019 | 07/03/2023 |
Echanove Orbea Joaquin | Apoderado Solidario | 06/09/2019 | 07/03/2023 |
Echanove Orbea Joaquin | Apoderado | 29/10/2019 | 07/03/2023 |
Emc Holdco 4 Bv | Socio Unico | 29/01/2016 | 07/03/2023 |
ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP | Auditor | 28/07/2016 | 07/03/2023 |
Gee Richard | Apoderado | 07/09/2020 | 07/03/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EMC MOBILITY SERVICES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37788 , F 173, S 8, H M 435623, I/A 39 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37788 , F 173, S 8, H M 435623, I/A 38 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37788 , F 173, S 8, H M 435623, I/A 38 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37788 , F 173, S 8, H M 435623, I/A 38 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37788 , F 172, S 8, H M 435623, I/A 37 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37788 , F 172, S 8, H M 435623, I/A 37 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37788 , F 172, S 8, H M 435623, I/A 36 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37788 , F 172, S 8, H M 435623, I/A 36 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37788 , F 172, S 8, H M 435623, I/A 35 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37788 , F 172, S 8, H M 435623, I/A 35 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-28