SARGADELOS CORUÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA Rosalia de Castro, S/N
Municipio Sada
Provincia A Coruña
Razón Social SARGADELOS CORUÑA SL
CIF B70094511
Actividad Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Fecha de Constitución 02/02/2007
Página Web www.sargadelos.com
Propietario SARGADELOS COMPOSTELA SL
VINCULACIONES DE SARGADELOS CORUÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SARGADELOS CORUÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Rodriguez Segismundo | Apoderado | 13/01/2016 | 09/11/2018 |
SARGADELOS COMPOSTELA SL | Socio Unico | 06/11/2013 | 09/11/2018 |
Vazquez Montero Jose Luis | Liquidador | 26/12/2017 | 09/11/2018 |
Villares Vazquez Elena | Apoderado | 13/01/2016 | 09/11/2018 |
Vazquez Freire Jose Luis | Administrador Solidario | 26/12/2017 | |
Vazquez Montero Jose Luis | Administrador Solidario | 26/12/2017 | |
Vazquez Mosquera Angel | Apoderado | 24/02/2017 |
ACTOS BORME DE SARGADELOS CORUÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 76, S 8, H C 40447, I/A 9 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 76, S 8, H C 40447, I/A 9 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 51, S 8, H C 40447, I/A 8 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 51, S 8, H C 40447, I/A 8 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 51, S 8, H C 40447, I/A 8 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 51, S 8, H C 40447, I/A 7 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 51, S 8, H C 40447, I/A 6 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 50, S 8, H C 40447, I/A 5 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 47, S 8, H C 40447, I/A 4 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2012-27-15