SARDENYA CENTRE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Roger de Lluria, 74
Código Postal 08009
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SARDENYA CENTRE SL
CIF B65071896
Capital Social 1400000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 19/03/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SARDENYA CENTRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SARDENYA CENTRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilera Ballester Xavier | Apoderado | 13/08/2009 | 23/05/2018 |
Bosch Pujol Pere | Apoderado | 13/08/2009 | 23/05/2018 |
Bosch Pujol Pere | Apoderado | 27/10/2011 | 23/05/2018 |
GS INSOLVENCY MANAGEMENT SLP | Administrador Concursal | 16/10/2013 | 23/05/2018 |
Jimenez Asenjo Sotomayor Luis | REP.ADM.CONC | 16/10/2013 | 23/05/2018 |
Lopez Bonet Ignacio De Loyola | Apoderado | 27/10/2011 | 23/05/2018 |
Perez Rovira Jorge | Apoderado | 13/08/2009 | 23/05/2018 |
Perez Rovira Jorge | Apoderado | 27/10/2011 | 23/05/2018 |
Plana Farin Alejandro | Apoderado | 13/08/2009 | 23/05/2018 |
Plana Farin Alejandro | Apoderado | 27/10/2011 | 23/05/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SARDENYA CENTRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43584 , F 194, S 8, H B 382126, I/A 18 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 564/2013, AUTO FIRME DE FECHA 12/04/2018, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43584 , F 194, S 8, H B 382126, I/A 18 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43584 , F 194, S 8, H B 382126, I/A 18 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 564/2013, AUTO FIRME DE FECHA 01/09/2014,POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43584 , F 193, S 8, H B 382126, I/A 17 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43584 , F 192, S 8, H B 382126, I/A 16 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 564/2013, AUTO FIRME DE FECHA 06/03/2014, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43584 , F 192, S 8, H B 382126, I/A 16 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-08
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43584 , F 192, S 8, H B 382126, I/A 16 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43584 , F 192, S 8, H B 382126, I/A 15 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43584 , F 192, S 8, H B 382126, I/A 15 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43584 , F 192, S 8, H B 382126, I/A 14 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-08