SARCAFRUIT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cabo Ogoño, 2
Código Postal 30730
Municipio San Javier
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SARCAFRUIT SL
CIF B73774721
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Fecha de Constitución 14/11/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SARCAFRUIT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SARCAFRUIT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernando Fillol Sendra | Administrador Unico | 09/11/2016 | 16/04/2019 |
Fernando Fillol Sendra | Liquidador Unico | 16/04/2019 | 16/04/2019 |
Juan Carlos Fillol Puchol | Administrador Unico | 01/07/2013 | 09/11/2016 |
Fernando Fillol Sendra | Administrador Unico | 26/11/2012 | 01/07/2013 |
ACTOS BORME DE SARCAFRUIT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2925 , F 172, S 8, H MU 80700, I/A 4 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2925 , F 172, S 8, H MU 80700, I/A 4 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2925 , F 172, S 8, H MU 80700, I/A 4 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-30
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2925 , F 172, S 8, H MU 80700, I/A 4 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-30
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2925 , F 172, S 8, H MU 80700, I/A 4 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2925 , F 172, S 8, H MU 80700, I/A 3 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2925 , F 172, S 8, H MU 80700, I/A 3 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2925 , F 171, S 8, H MU 80700, I/A 2 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2925 , F 171, S 8, H MU 80700, I/A 2 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2925 , F 171, S 8, H MU 80700, I/A 1 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-30